最新拟任职干部公示名单(21人)丨大庆2人提为正处级13人提为副处级丨这11个省部级岗位来新人
荐读
依据《党政领导干部选拔任用工作条例》规定,为加强干部选拔任用工作的民主监督,现将拟任职的干部进行任前公示(按姓氏笔画为序),公示期限为2019年9月29日-2019年10月10日(5个工作日)。
一、提为正处级(2人)
关兵,女,满族,1963年8月生,黑龙江齐齐哈尔人,1982年1月参加工作,中共党员,中央党校经济管理专业大学毕业,现任市政协民族宗教和港澳台侨联络委副主任,拟任市政协机关党委专职副书记。
张雪夫,男,汉族,1964年5月生,黑龙江肇州人,1985年8月参加工作,中共党员,黑龙江省委党校经济管理专业研究生毕业,现任杜尔伯特蒙古族自治县委常委,县纪律检查委员会书记、县监察委员会主任,拟推荐为肇源县人大常委会主任候选人。
二、提为副处级(13人)
王立松,男,汉族,1978年8月生,黑龙江肇州人,1998年8月参加工作,中共党员,黑龙江省委党校法律专业大学毕业,现任肇州县财政局局长,拟推荐为肇州县政府副县长人选。
田纪学,男,汉族,1968年6月生,山东肥城人,1987年10月参加工作,中共党员,黑龙江省教育学院公共事业管理专业大学毕业,现任林甸县政协主任科员、县工业园区管委会主任,拟任黑龙江林甸经济开发区服务中心主任。
冯雪飞,男,汉族,1978年10月生,黑龙江鸡东人,2003年4月参加工作,中共党员,武汉理工大学机械电子工程专业研究生毕业,现任让胡路区统计局局长,拟任黑龙江肇州经济开发区服务中心主任。
刘大伟,男,汉族,1983年3月生,黑龙江安达人,2004年9月参加工作,中共党员,牡丹江师范学院化学教育专业大学毕业,现任市政府办公室一科科长,拟任市政府研究室党组成员,提名为市政府研究室副主任。
苏本庆,男,汉族,1976年6月生,山东鄄城人,1997年10月参加工作,中共党员,黑龙江省委党校财务会计专业大学毕业,现任龙凤区委办公室主任,拟任杜尔伯特蒙古族自治县委委员、常委。
吴也,男,汉族,1978年11月生,黑龙江肇州人,1998年8月参加工作,中共党员,黑龙江省委党校法律专业大学毕业,现任肇州县永乐镇党委书记,拟任肇州县委委员、常委。
何玉江,男,汉族,1967年1月生,黑龙江大庆人,1992年7月参加工作,中共党员,黑龙江省委党校经济管理专业研究生毕业,现任大同区林源镇党委书记,拟推荐为大同区政府副区长人选。
邰瑞,男,蒙古族,1980年5月生,黑龙江杜尔伯特人,2005年8月参加工作,中共党员,内蒙古民族大学蒙医学专业大学毕业,现任市委组织部干部三科科长,拟任肇源县委委员、常委。
姜喜龙,男,汉族,1981年10月生,黑龙江肇州人,2004年3月参加工作,中共党员,黑龙江大学法学专业大学毕业,现任市委办公室秘书科科长,拟任肇州县委委员、常委,县纪律检查委员会书记,推荐为肇州县监察委员会主任候选人。
曹权,男,汉族,1971年10月生,黑龙江望奎人,1994年8月参加工作,中共党员,黑龙江省委党校经济管理专业大学毕业,现任红岗区发展改革局局长,大庆铁人产业园区党委副书记、红岗经济开发区服务中心主任,拟推荐为红岗区政府副区长人选。
梁国志,男,汉族,1971年10月生,黑龙江哈尔滨人,1993年7月参加工作,中共党员,黑龙江省委党校经济管理专业大学毕业,现任让胡路区财政局局长,拟推荐为让胡路区政府副区长人选。
隋若冰,男,汉族,1973年2月生,黑龙江肇源人,1991年3月参加工作,中共党员,黑龙江省委党校经济管理专业研究生毕业,现任肇源县新站镇党委书记,拟任肇源县委委员、常委。
董大铎,男,汉族,1981年11月生,黑龙江桦南人,2003年8月参加工作,中共党员,吉林大学自动化专业大学毕业,现任市政府研究室办公室主任、服务业经济科(社会发展科)科长,拟任市政府研究室党组成员,提名为市政府研究室副主任。
三、转任重要职务(3人)
艾长君,男,满族,1968年9月生,黑龙江双城人,1991年8月参加工作,中共党员,中国刑事警察学院侦查学专业大学毕业,现任市公安局调研员、副局长、党委委员,拟任市公安局党委副书记。
吕光辉,男,汉族,1967年4月生,黑龙江肇州人,1989年8月参加工作,中共党员,黑龙江省委党校经济管理专业大学毕业,现任肇州县政府副县长,拟任肇州县委常委。
李达,男,汉族,1962年6月生,山东高密人,1981年10月参加工作,中共党员,中国人民公安大学公安管理专业大学毕业,现任市司法局副局长、党委书记,拟推荐为市司法局局长人选
四、转任同级领导职务(1人)
张铁楠,男,汉族,1971年3月生,黑龙江肇州人,1994年8月参加工作,中共党员,阜新矿业学院计算机及应用专业大学毕业,现任市营商环境建设监督局副调研员,拟任市营商环境建设监督局党组成员,提名为市营商环境建设监督局副局长。
五、提为市管正职级领导人员(5人)
于清江,男,汉族,1973年3月生,山东海阳人,1995年8月参加工作,中共党员,哈尔滨建筑大学给水排水专业大学毕业,现任市水务集团有限公司副总经理,拟任市水务集团有限公司党委副书记,提名为市水务集团有限公司总经理、副董事长。
田世奇,男,汉族,1971年11月生,山东汶上人,1992年7月参加工作,中共党员,黑龙江省直属机关职工大学经济管理专业大专毕业,现任大庆高新物业管理有限公司总经理,拟任市水务集团有限公司党委书记,提名为市水务集团有限公司董事长。
刘凤君,男,汉族,1971年11月生,黑龙江海伦人,1994年8月参加工作,中共党员,齐齐哈尔轻工学院硅酸盐工程专业大学毕业,现任市政府办公室副主任、党组成员,拟任市第二医院党委书记。
孙超,男,汉族,1978年7月生,四川南部人,2001年10月参加工作,中共党员,佳木斯大学机械设计制造及其自动化专业大学毕业,现任大庆文化体育旅游集团有限责任公司副总经理、党委委员,拟任大庆文化体育旅游集团有限责任公司党委副书记,提名为大庆文化体育旅游集团有限责任公司总经理、副董事长。
胡晓锋,男,汉族,1965年10月生,黑龙江兰西人,1987年9月参加工作,中共党员,哈尔滨师范大学教育管理专业大学毕业,现任市水务集团有限公司副总经理,拟任大庆府民物业管理有限公司党委副书记,提名为大庆府民物业管理有限公司总经理、副董事长。
六、提为市管副职级领导人员(1人)
刘爽,女,汉族,1986年4月生,黑龙江克东人,2011年9月参加工作,中共党员,东北石油大学应用数学专业研究生毕业,现任市交通建设投资开发(集团)有限公司工会主席,拟提名为市交通建设投资开发(集团)有限公司副总经理。
对上述拟任职人选如有情况和问题,可在公示期内反映,反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式;对线索不清的匿名信和匿名电话,公示期间不予受理。
受理单位:中共大庆市委组织部干部监督科
电话:0459-12380
地址:大庆市委市政府办公楼A927房间
邮政编码:163002
中共大庆市委组织部
2019年9月27日
来源:大庆组织工作网、大庆日报
近日,有11人履新副省级领导岗位:
9月27日,中国工商银行副行长谭炯任贵州省副省长
9月27日,浙江省台州市委书记陈奕君任浙江省副省长
9月26日,内蒙古自治区党委常委、通辽市委书记李杰翔任青海省副省长
9月26日,湖北省委组织部常务副部长肖菊华任湖北省副省长
9月26日,吉林省白山市委书记张志军任吉林省副省长
9月26日,四川发展(控股)有限公司董事长王凤朝任四川省副省长
9月26日,福建省莆田市委书记林宝金任福建省副省长
9月26日,中国侨联副主席李波任重庆市副市长
9月25日消息,中央纪委国家监委驻海关总署纪检监察组组长、海关总署党委委员许罗德已任浙江省委常委、省纪委书记
9月23日,上海市政府秘书长、办公厅主任汤志平任上海市副市长
9月20日消息,国家广播电视总局副局长张宏森已任湖南省委常委、宣传部部长
从年龄看,11人中有6人为“65后”。其中,最年轻的是重庆市副市长李波,生于1972年7月。
据公开简历,李波出身名校,他本科毕业于中国人民大学,之后赴美留学,相继获得斯坦福大学经济学博士学位和哈佛大学法律博士学位。
资料图
2004年,李波回国工作,被央行聘任为条法司副司长,2008年,年仅36岁的他升任司长,成为正厅局级干部。2018年8月,李波被选举为中国侨联副主席,晋升副部级。
11人中有3人为目前省(市)政府领导班子中最年轻的副省(市)长,分别是:浙江省副省长陈奕君、重庆市副市长李波、上海市副市长汤志平。
11人中有5人为跨省任职:中国工商银行副行长谭炯任贵州省副省长;内蒙古自治区党委常委、通辽市委书记李杰翔任青海副省长;中国侨联副主席李波任重庆市副市长;中央纪委国家监委驻海关总署纪检监察组组长、海关总署党委委员许罗德任浙江省委常委、省纪委书记;国家广播电视总局副局长张宏森任湖南省委常委、宣传部部长。
这11人中,有两名女性干部:分别是浙江省副省长陈奕君和湖北省副省长肖菊华。
资料图
据公开简历,肖菊华生于1966年9月,此前担任正厅级干部已14年。2005年,时年39岁的肖菊华出任共青团湖北省委书记、党组书记,后历任湖北省妇联主席、荆门市市长、湖北省委组织部常务副部长等职。
11人中有7人是此番由正厅级晋升为副部级。其中,陈奕君、张志军和林宝金均是由地级市市委书记晋升副省长;谭炯由工行副行长调至贵州任副省长;肖菊华由省委组织部常务副部长晋升副省长;汤志平由上海市政府秘书长晋升副市长;王凤朝是由国企董事长晋升副省长。
王凤朝生于1965年12月,早年曾任国内知名品牌长虹电器的总经理。2005年,王凤朝离开长虹集团,转任四川省内江市副市长,不到两年再次履新,任四川省国资委副主任。
2010年,王凤朝重返企业任职,出任四川航空集团总经理,后任董事长、党委书记,五年后于2015年任四川省国企四川发展控股有限公司党委书记、董事长。 返回搜狐,查看更多
责任编辑: