最新!湖南省人民政府领导班子成员工作分工
来源 | 天下湖湘
省长许达哲简历
许达哲,男,汉族,1956年9月出生,湖南浏阳人,研究生,工学硕士,研究员,1975年12月参加工作,1982年1月加入中国共产党。现任十九届中央委员,湖南省委副书记,省人民政府省长、党组书记。
省长许达哲领导省政府全面工作。负责财政、审计工作。
谢建辉,女,汉族,1961年11月出生,湖南长沙人,1978年11月参加工作,1978年8月加入中国共产党,中央党校研究生学历。
常务副省长谢建辉负责省政府常务工作。负责发展改革、人力资源社会保障、税务、统计、安全生产、退役军人事务、机关事务管理、金融、证券、保险、铁路建设、机场建设、人防建设、国防动员、援藏援疆、人大代表建议和政协委员提案办理工作,协助负责财政工作。
分管省发展改革委、省人力资源社会保障厅、省退役军人事务厅、省统计局、省机关事务管理局、省地方金融监督管理局、省人防办、省能源局。
副省长何报翔简历
何报翔,男,汉族,1963年4月生,湖南岳阳县人,民革成员,1982年7月参加工作,中南大学管理科学与工程专业毕业,在职研究生学历,管理学博士学位,高级工程师。
分管省商务厅(省政府口岸办)、省市场监管局(省知识产权局)、省药品监管局。
副省长隋忠诚简历
隋忠诚,男,汉族,1967年6月出生,吉林长春人,1988年7月参加工作,1988年6月加入中国共产党,在职研究生学历,经济学博士,高级工程师。
联系省扶贫办、省供销合作总社。
副省长陈飞简历
陈飞,男,汉族,1963年11月出生,江苏南通人,1986年7月参加工作,1985年11月加入中国共产党,大学学历,经济学硕士,教授级高级工程师。
分管省科技厅、省工业和信息化厅(省国防科工局)、省交通运输厅、省应急厅(省防汛抗旱办)、省国资委。
副省长吴桂英简历
吴桂英,女,汉族,1966年2月出生,河北唐山人,1990年2月参加工作,1987年4月加入中国共产党,研究生学历,哲学博士学位,研究员、高级经济师。
副省长吴桂英负责教育、卫生健康、文化旅游、医疗保障、体育工作。
副省长许显辉简历
许显辉,男,汉族,1966年2月生,河南叶县人,1987年7月参加工作,1986年5月加入中国共产党,内蒙古大学法律系法律专业毕业,大学学历,法学学士学位。现任湖南省人民政府副省长、党组成员,省公安厅厅长、党委书记。
分管省信访局。
陈文浩,男,汉族,1961年12月生,广东大埔人,1982年2月参加工作,1986年3月加入中国共产党,湖南大学工商管理学院管理科学与工程专业毕业,在职研究生学历,管理学硕士学位,工程师。现任湖南省人民政府副省长、党组成员。
王群,男,汉族,1961年6月生,湖南沅江人,1981年8月参加工作,1987年10月加入中国共产党,中央党校大学学历,工程师。现任省人民政府秘书长、党组成员,办公厅党组书记。
秘书长王群负责省政府日常工作。
领导省政府办公厅全面工作,分管省政府研究室、省政务管理服务局、省政府各驻外办事处。 返回搜狐,查看更多
责任编辑: