肥城名人赵庆夫介绍
赵庆夫(1926.10~2010.08),男,山东省肥城县人。中国共产党的优秀党员,我国电力战线优秀领导干部,原水利电力部副部长、党组副书记,水利电力部中国水利电力对外公司原董事长,原中国电力信托投资有限公司董事长、名誉董事长,原葛洲坝水力发电厂厂长、党委书记,第一届全国人民代表大会代表,中国共产党第八次全国代表大会代表、中国人民政治协商会议第八届全国委员会常务委员,离休干部。
赵庆夫人物生平
1947年至1948年到延边民主学院学习政治理论。
1948年至1957年历任小丰满发电厂副厂长兼总工程师等;
1957年至1960年在哈尔滨工业大学工程经济系干部班学习;
1960年至1975年历任云峰水电工程局党委副书记、副局长等,云峰发电厂厂长、党委书记等;
1975年至1980年历任吉林省电力工业局副局长、党组副书记;
1980年至1982年历任华中电业管理局副局长、党组副书记兼葛洲坝水力发电厂厂长、党委书记;
1982年至1986年任水利电力部副部长、党组成员、党组副书记;
1986年11月至1998年9月历任水利电力部中国水利电力对外公司董事长、中国电力多种经营协会会长、中国电力企业联合会顾问、中国电力信托投资有限公司董事长、名誉董事长;
1998年8月离休。
是第一届全国人大代表、党的第八次全国代表大会代表、政协第八届全国委员会常务委员。
中国共产党的优秀党员,我国电力战线优秀领导干部,原水利电力部副部长赵庆夫同志,因病于2010年8月18日在吉林长春逝世,享年84岁。
在赵庆夫同志病重期间及逝世后,中央有关领导以不同方式表示悼念和慰问。
赵庆夫人物简介
赵庆夫,1926年10月出生,山东省肥城县人。1947年9月在吉林蛟河发电厂参加革命工作,1948年8月参加中国共产党。1950年获全国电业劳动模范称号。原水利电力部副部长。
赵庆夫补充介绍
赵庆夫,1926年10月出生,山东省肥城县人。1947年9月在吉林蛟河发电厂参加革命工作,1948年8月参加中国共产党。1947年至1948年到延边民主学院学习政治理论,1948年至1957年先后在敦化电业局、小丰满发电厂工作,1957年至1960年在哈尔滨工业大学学习,1960年至1975年在云峰水电工程局工作。1975年至1986年11月,历任吉林省电力工业局副局长、党组副书记,华中电业管理局副局长、党组副书记兼葛洲坝水力发电厂厂长、党委书记,水利电力部副部长、党组成员、党组副书记。1986年11月至1998年9月,历任水利电力部中国水利电力对外公司董事长、中国电力多种经营协会会长、中国电力企业联合会顾问、中国电力信托投资有限公司董事长、名誉董事长。1998年8月离休。是第一届全国人民代表大会代表、中国共产党第八次全国代表大会代表、政协第八届全国委员会常务委员。2010年8月18日在吉林长春逝世,享年84岁。
“赵庆夫”人物信息来自互联网,如果您发现人物介绍有误或有更新,请 点我纠正/更新。
也姓“赵”的名人
- ☆ 赵广群(鞍山市人)
- ☆ 赵昀(1205~1264,绍兴市人)
- ☆ 赵瑞甫(1911~1995,漯河市人)
- ☆ 赵萝蕤(1912~1998,湖州市人)
- ☆ 赵瑞椿(1935~,温州市人)
- ☆ 赵焕妹(1910~1933,桂林市人)
- ☆ 赵郑农(1916~1992,东方市人)
- ☆ 赵自然(芜湖市人)
- ☆ 赵福新(1924~1973,淄博市人)
- ☆ 赵文杰(1950~,咸阳市人)
- ☆ 赵世贵(1944~,烟台市人)
- ☆ 赵则三(1908~1987,长沙市人)